Esta série refere-se a Almoços, Receções e Jantares em que estiveram presentes o Presidente do Governo Regional dos Açores ou membros do Governo Regional, durante o exercício de funções na 11ª legislatura.
Esta série contém fotografias de 2 processo, referentes a Assinaturas de protocolos, acordos e contratos realizadas durante o exercício de funções do Presidente do Governo Regional dos Açores e restantes membros na 3ª Legislatura.
Esta série é referente a audiências, apresentações de cumprimentos e reuniões de diferentes indivíduos ou entidades, ao presidente do Governo Regional dos Açores ou a membros do Governo Regional, durante o exercício de funções na 11ª legislatura.
Esta série é contém fotografias de Audiências, apresentação de cumprimentos e reuniões em que estivera, presentes o Presidente do Governo Regional dos Açores ou algum dos membros do governo.
Fazem parte deste acervo as fotografias captadas no âmbito das atividades governativas, dos diversos Presidentes e membros do Governo Regional dos Açores.
Este processo contém fotografias do Conselho de Governo realizado pelo Executivo do I Governo Regional dos Açores, após a Tomada de Posse do Secretário Regional do Comércio e Indústria, Américo Natalino de Pereira de Viveiros, por Decreto do Ministro da República de 1 de Outubro de 1977.
Esta secção contém fotografias referentes às diversas atividades onde esteve presente o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores ou de membros do governo em sua representação. Contém a coleção fotográfica do X Governo Regional dos Açores.
Esta secção contém fotografias referentes às diversas atividades onde estiveram presentes o Presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Ilídio Alves Cordeiro, ou membros do seu governo. A coleção fotográfica é referente ao XI Governo Regional dos Açores, que abrange os anos de 2012 a 2016.
Esta série contém fotografias referentes a cerimónias de Lançamentos de Primeiras Pedras e Inaugurações, em que estiveram presentes o Presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro e/ou membros do XI Governo.
Lançamentos de livros e de outros conteúdos em que estiveram presentes o Presidente do Governo Regional ou membros do VIII Governo Regional dos Açores.
Esta secção contém fotografias referentes às diversas atividades onde esteve presente o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores ou de membros do governo em sua representação. Contém a coleção fotográfica do IX Governo Regional dos Açores.
Esta secção contém fotografias referentes às diversas atividades onde esteve presente o Presidente do Governo Regional dos Açores ou membros do governo em sua representação. Contém a coleção fotográfica referente ao período que engloba o V Governo Regional dos Açores.
Rui Manuel Miranda Mesquita, Secretário Regional dos Assuntos Sociais, durante o I Governo Regional, por Decreto do Ministro da República de 8 de setembro de 1976, foi exonerado por Decreto do Ministro da República de 2 de janeiro de 1979 e foi sucedido por Luís Artur de Figueiredo Falcão de Bettencourt.
Alberto Romão Madruga da Costa, Secretário Regional dos Transportes e Turismo, durante o I Governo Regional, nomeado com efeitos a 17 de Setembro pelo Decreto Regional n.º 23/79/A, de 2 de Outubro, sucedeu a Manuel António Meireles Martins Mota.
João Vasco da Luz Botelho de Paiva, Subsecretário Regional Adjunto da Presidência, durante o I Governo Regional, por Decreto do Ministro da República de 8 de setembro de 1976. Foi exonerado por Decreto do Ministro da República de 2 de Novembro de 1977.
Esta secção contém fotografias referentes às diversas atividades onde esteve presente o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores ou membros do governo em sua representação. Contém a coleção fotográfica do VII Governo Regional dos Açores que governou os Açores de 09-11-1996 a 15-11-2000.
Esta série contém fotografias referentes a todas as cerimónias de Tomadas de Posse que decorreram na XI Legislatura do Governo Regional dos Açores. Nomeadamente, a Sessão Solene de Tomada de Posse do XI Governo Regional dos Açores, na sede da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, na cidade e concelho da Horta, e aTomada de Posse do Presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, como membro do Conselho de Estado.
Esta série contém fotografias referentes às reuniões do Presidente do Governo Regional, no Comité das Regiões da União Europeia e Regiões Ultraperiféricas.
Esta série contém fotografias referentes à participação do Presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, no Comité das Regiões da União Europeia e Regiões Ultraperiféricas e com a Comissão Política da Conferência das Regiões Periféricas e Marítimas da Europa (CRPM).